认证
2010年委员会
2010年自学委员会报告已经被选中了。
会议的日程,分钟,议程:
- 指导委员会(总统顾问委员会)
认证联络官
的名字 | 位置 | 标题 | 扩展 |
---|---|---|---|
维吉尼亚烟草 | 米 | 副总裁/指令(2010年2月开始) | 5414年 |
约翰·尼克松 | 米 | 总裁/首席执行官(2008年9月- 2010年1月 | 4250年 |
认证联合主席
的名字 | 位置 | 标题 | 扩展 |
---|---|---|---|
克里斯蒂娜•阿连德 | F | 英语,文学、新闻 | 4127年 |
芭芭拉McNeice-Stallard | 米 | 主任,研究与制度有效性 | 4109年 |
认证协调员
的名字 | 位置 | 标题 | 扩展 |
---|---|---|---|
奥德特理查森 | C | 研究助理、研究和制度有效性 | 5408年 |
标准1委员会-机构的使命和有效性
CO-CHAIRPERSONS:金伯利汉森埃尔哈特和优雅
的名字 | 位置 | 标题 | 扩展 |
---|---|---|---|
Jemma Blake-Judd | 米 | 副院长、技术和卫生部门 | 3934年 |
梅根·陈 | 米 | 部门主任,图书馆和学习资源 | 5658年 |
凯利克 | F | 呼吸治疗 | 4721年 |
金伯利埃尔哈特 | F | 历史、艺术历史、地理、政治科学 | 4575年 |
Eula灰色 | C | 学生关系专家,学生生活(2008年9月- 2009年1月) | 5953年 |
恩汉森 | 米 | 导演,残疾学生项目和服务 | 4290年 |
Rene Kouassi | 年代 | 相关学生 | |
玛丽安Tolano-Leveque | 米 | 导演,学生生活(2月- 2009年5月) | 5950年 |
邱Yueh蔡“玛丽亚” | C | 研究分析师,研究与制度有效性 | 5551年 |
海伦易 | 年代 | 相关学生 | 5436年 |
标准2委员会——学生学习项目和服务
CO-CHAIRPERSONS:维吉尼亚烟草和加里·恩科
的名字 | 位置 | 标题 | 扩展 |
---|---|---|---|
莉莎·贝克尔 | 米 | 导演,ESL和跨文化项目 | 5233年 |
维吉尼亚烟草“金妮” | 米 | 副总统指令 | 5414年 |
Priyadarshini Chaplot | C | 教育研究评估分析师,研究与制度有效性(2008年9月- 2009年10月) | |
玛莎·迪亚兹 | C | 教育顾问、咨询和建议(2008年9月- 2009年3月) | 5662年 |
加里·恩克 | F | 英语,文学、新闻 | 4706年 |
LeAnn加勒特 | F | 图书馆服务;课程联络(2008年10月开始) | 4122年 |
乔安妮·格林斯潘 | C | 课程专家(2008年10月开始) | 5405年 |
Alina埃尔南德斯 | F | 辅导员(2009年4月开始) | 5923年 |
苏长 | 米 | 部门院长、艺术 | 5135年 |
帕特丽夏大师 | F | 顾问、桥梁项目(2008年9月- 2009年3月) | 6231年 |
谢丽尔·麦基 | C | 媒体服务协调员,媒体服务(2008年9月- 2009年4月) | 5606年 |
吉姆·奥坎波 | 米 | 导演,评估和入学考试 | 5670年 |
琼Sholars | F | 数学、计算机科学 | 4610年 |
丹诺苏亚雷斯 | 米 | 临时副院长VTEA &职业技术教育 | 4637年 |
奥黛丽Yamagata-Noji | 米 | 副总裁、学生服务(2009年3月开始) | 4505年 |
标准3委员会——资源
CO-CHAIRPERSONS:特里,加里NELLESEN
的名字 | 位置 | 标题 | 扩展 |
---|---|---|---|
埃斯梅拉达阿尔瓦雷斯 | 年代 | 相关学生 | |
琳达·鲍德温 | 米 | 助理副总裁、行政服务 | 5515年 |
伊恩·弗朗西斯科 | C | 数据通信技术,信息技术 | 4394年 |
苏茜Ganoe | 有限公司 | 行政助理,人力资源 | 5481年 |
威廉·许 | 年代 | 相关学生 | |
胡安·哈乌雷吉曾“约翰” | C | 景观技术员,理由 | 4864年 |
特里长 | 米 | 临时院长、教学服务 | 5751年 |
维吉尼亚Macias | C | 簿记员,辅助服务 | 6215年 |
克里马丁内斯 | 有限公司 | 行政助理、财政服务 | 5515年 |
加里Nellesen | 米 | 导演,设施规划与管理 | 5179年 |
宝琳施瓦茨 | F | 学习资源 | 6600年 |
标准4委员会领导和治理
CO-CHAIRPERSONS:DYRELL福斯特和珍妮弗•加尔布雷斯
的名字 | 位置 | 标题 | 扩展 |
---|---|---|---|
黛比Boroch | 米 | 院长、教学服务(2008年9月- 2009年7月) | |
戴安娜Casteel | 有限公司 | 执行助理总裁和董事会 | 4250年 |
马克·费尔南德斯 | C | 网络专家,信息技术 | 4384年 |
Dyrell福斯特 | 米 | 导演,学生生活 | 5950年 |
詹妮弗·加尔布雷斯 | F | 数学、计算机科学 | 5752年 |
米歇尔Grimes-Hillman | F | 心理学、教育 | 3394年 |
约翰Heneise | 米 | 部门主任,商业和经济的发展 | 4600年 |
马特·贾德 | 米 | 临时副院长,自然科学部门 | 4425年 |
卡洛琳的钥匙 | 米 | 院长、学生服务 | 4525年 |
罗伯特·李“Bob” | C | 系统程序员、信息技术(September-December 2008) | |
保罗·梅迪纳 | 年代 | 相关学生 | |
Xiwen王 | 年代 | 相关学生 |
组成组引用:
C =分类;有限公司=机密;F =教员;M =经理;S =学生